Математика Архивный вопрос

14*(3600*18-239200:46)

Нет комментариев

Ответы

Гость

14*(3600*18-239200:46)=8344001. 3600*18=64800.2. 239200:46=5 2003. 64800-5 200=596004.14*56900=834400.          

Нет комментариев
Гость

1) 3600*18=648002) 239200:46=52003) 64800-5200=5960014*59600=834400вот и все решение ответ 834400

Нет комментариев