Математика Архивный вопрос

Упростите выражение 5 класс 34*47+47*24+42*47-146000/(73*54-44*73)

Нет комментариев

Ответы

Гость

(34 + 24 + 42 ) * 47 - 146000/(54 - 44 )* 731 ) 34 +24 + 42 = 1002) 54 - 44 = 103) 100* 47 = 47004) 10 * 73 = 7305) 146000 / 730 = 2006) 4700 - 200 = 4500

Нет комментариев
Гость

34 х 47 + 47 х 24 + 42 х 47 -146000 /(73 х 54 - 44 х 73)=47 х (34 + 24 + 42) - 146000/ (73 х ( 54 -44))=47 х 100 - 146000 /(73 х 10)=4700 - 146000 /730=4700-14600/73 =4700-200=4500 

Нет комментариев